ÇARPMA İŞLEMİNİN SAĞLAMASI NASIL YAPILIR(KOCAMAN BİR ÇARPI KOYARAK)

ÇARPMA İŞLEMİNİN SAĞLAMASI NASIL YAPILIR(KOCAMAN BİR ÇARPI KOYARAK)

5. SINIFTA OKUYAN OĞLUM VAR. ÇARPMA İŞLEMİNİN SAĞLAMASINI NASIL YAPARIZ. ÖĞRENMEK İSTİYORUZ. ACİL
23 Mar 2008 12:52
ezik benim oglum 3 de bunu isliyoŞiyar Akdogan / 06 Haz 2013 00:35

9 cevap

0
ya nasıl yapıldığında yazsana kimsen
15 Oca 2009 23:48
0
23x15=345 23 de 2+3=5 büyük çarpı işaretinin üst kısmına yaz

15 de 1+5=6 büyük çarpı işaretinde alt kısma yaz

bulduğun sayıları çarp 6x5=30 un 9 a bölümünden kalan 3 tür
büyük çarpı işaretinin sağ kısmına yaz

çarpma işleminin sonucu 345 de 3+4+5=12 9 a bölümünden kalan 3 tür.
büyük çarpı işaretinin sol kısmına yaz

sağ ile sol eşitse işlem doğrudur yani

3=3 bu işlemdeki gibi
14 Şub 2009 23:59
0
bölme yok, işlemi uzatıp akıl karıştırmayalım. bunun evrensel kuralı aşağıdadır.
çarpmaya giren sayılar kaç basamaklı olursa olsun, sırayla şunlar yapılır:
1. ilk sayının bütün rakamlarını, topla, sonucun rakanlarını tekrar topla (salt toplam)
2. ikinci sayı için de aynını yap.
3. ilk iki maddede sonuçta çıkan iki rakamı çarp ve sonucu tek rakkam kalıncaya kadar tekrar tekrar topla ve bunu not et.
4.sınamak istediğimiz, önceden yapmış olduğun asıl çarpma işleminin sonucunun rakamlarını, tek rakam kalıncaya kadar tekrar tekrar topla (salt toplamını al)
5. Üçüncü madde ve dördüncü maddede elde ettiğin rakamlar aynı ise işlemin doğrudur.

örnek:
285x416=118560 yaptım diyelim.
şimdi;
1. 2+8+5=15, 1+5= 6
2. 4+1+6=11, 1+1=2
3. 6x2=12, 1+2=3 (not ettik)
4. 1+1+8+5+6+0=21, 2+1=3 (not ettik)
5. 3. ve 4. işlemlerde elde ettiğimiz sonuçlar eşit (3=3) olduğuna göre işlemimiz doğru.

saygılar
01 Nis 2009 00:36
0
Merhaba Arkadaşlar;
784x389 çarpma işleminin sağlamasını yapabilir misiniz?
Ben denedim ama galiba yanlış oldu.Benim denediğim yöntem;
784x389=304976
7+8+9=19 1+9=10
3+8+9=20 2+0=2
10x2=20 2+0=2
3+0+4+9+7+6=29 2+9=11
Bundan Sonrasını getiremiyorum lütfen acil yardım...
24 Kas 2009 13:41
0
Yukarıdaki arkadaşların açıkladığı çarpma sağlaması matematik temellerden yoksun bir sağlamadır. İlk öğretimde -ne yazık ki- öğretilir ama yanlıştır. Örneğin 15.22=321 çarpımı yanlıştır ancak verilen (9 ile bölme sistemiyle) sağlama mantığına göre doğru çıkar. Öğretmen arkadaşlara öğretmemelerini tavsiye ederim, matematikteki amaç kesin doğruyu anlamaktır, genellikle doğruyu değil!

Bu arada, site yönetimi için şunu da eklemek isterim ki bu bin tane üyelik işlemi yapın ki bir not yazabilesiniz mantığı kadar itici bir şey yok. Sadece sağlama işlemindeki mantıksal eksikliği anlatmak için şu notu yazmak istedim bin tane soru sordunuz, zaten bir daha ne not yazacağım ne de bir şey... Ayrıca tutuluk ne demek, sayın site yöneticileri? Türkçeye biraz sahip çıkın...
25 Kas 2009 19:58
0
Merhaba Arkadaşlar;
784x389 çarpma işleminin sağlamasını yapabilir misiniz?
Ben denedim ama galiba yanlış oldu.Benim denediğim yöntem;
784x389=304976
7+8+9=19 1+9=10
3+8+9=20 2+0=2
10x2=20 2+0=2
3+0+4+9+7+6=29 2+9=11
Bundan Sonrasını getiremiyorum lütfen acil yardım...demiş Murat BAKIRCI

Atatürk yöntemine girmeden önce Murat arkadaşımızın sorusuna yardım

3+0+4+9+7+6=29 2+9=11= 1+1=2 sağlama tamamlandı.

ettikten sonra Atatürk yöntemini anlatalım:

Rakamlar çok haneli olduğunda toplamları akılda tutmak yada toplam rakamları tekrar biribiriyle toplayarak sadeştirmek zaman alacak bir iştir. Bunun yerine şu örneği inceleyebilirsiniz:

8546x128=1093888

8546= 8+5 toplarız 13 rakam çift haneye çıkınca hemen sadeleştirelim 3+1=4 ü aklımıza not ettikden sonra üçüncü rakamdan devam edelim sadeleştirmede 4 vardı 4+4=8 dikkat edelim hala tek haneli sayı olduğu için sadeleştirme istemiyor devam edersek 8+6=14=1+4=5 burada amaç rakamları toplarken çift rakama çıktığı anda bu çift rakamı hemen toplayarak tek rakama düşürmek . SONUÇ =5

ikinci satır 1+2=3 3+8=11 1+1=2 SONUÇ =2

5X2 =10 1+0=1

sağlama en son satırda ise 1+0=1 1+9=10 yani 1+0=1 1+3=4 4+8=12 yani 1+2=3
3+8=11 yani 1+1=2 2+8=10 yani SONUÇ 1+0=1 SAĞLAMA RAKAMI 1
13 Oca 2010 02:36
0
[quote=cadde27]Merhaba Arkadaşlar;
784x389 çarpma işleminin sağlamasını yapabilir misiniz?
Ben denedim ama galiba yanlış oldu.Benim denediğim yöntem;
784x389=304976
7+8+9=19 1+9=10
3+8+9=20 2+0=2
10x2=20 2+0=2
3+0+4+9+7+6=29 2+9=11
Bundan Sonrasını getiremiyorum lütfen acil yardım...[/quote]

arkadaşım,

yaptığın toplamaları tek basamak kalıncaya kadar sürdürmen gerekiyor. yani,

7+8+9=19 1+9=10 1+0=1
3+8+9=20 2+0=2

2x1=2 (not ettik)

3+0+4+9+7+6=29 2+9=11 1+1=2 => 2=2 => doğru...

ayrıca, ben carter adlı arkadaşın matematik ve site konusundaki tespitlerine ben de katılıyorum.
özellikle öğretim sistemi ile ilgili eleştirileri çok önemli. yalnızca bu konuda değil, bütün derslerde daha bir sürü yanlış öğretilen konu var. ne yazık ki sistem bu ve değiştiremeyeceğimize göre, önce bu yoldan geçmeleri için çocuklarımıza bunları öğretip sonra doğruları öğreterek yanlışları silmeye çalışmamız gerekiyor.
acı ama bizim gerçeğimiz bu maalesef...

saygılar.
18 Oca 2010 09:59
0
Öncelikle herkese selamlar. Konu hakkındaki son yazdıklarınız anlatmak istediklerim konusunda eksik kaldığım kanaatini bende uyandırdı. Bu vesileyle şu hususları tekrar vurgulamak istiyorum. Sizin yaptığınız işlem tabiki doğru ve pratiktir. Matematikte sonuç kadar uygulanan yönteminde önemli olduğu düşüncesindeyim.

mesela 6872 sayısını oluşturan rakamlar sizin yönteminize göre toplandığında 6872=23 buda 2+3=5 rakamına bizi ulaştırır.

Bizim anlatmak istediğimiz sayıyı oluşturan rakam miktarı arttıkça mesela 987986325889 gibi bir sonuca ulaştığımızda bu rakamları akıldan toplamak zorlaşacaktır. Yada hesap makinası gerekecektir.

yani sizin yönteminize göre 9+8=17 eder 17+7=24 eder 24+9=33 eder 33+8=41 eder 41+6=47 eder 47 bu böyle gider rakam sayısı arttıkça rakamları birbiri arasında toplamak ve akılda tutmak zorlaşır.

Biz daha sade ve pratik bir yöntemin kullanılmasını öneriyorz. 9+8=17 eder sayı çift haneye çıktığı zaman heman sadeştiriyor 1+7= 8 dedikten sonra toplamaya sadeştirerek devam ediyoruz. 8+7=15 buda 1+5=6 eder (hemen sadeştirdik) 6+9=15 buda 5+1= 6 eder bu yöntemde isterse 100 yada 1000 yada 10.000 haneli sayıda olsa sadeleştirme yöntemiyle devam ettğimiz için sonuçta tek bir sadeleştirilmiş rakama ulaşmış hemde o biriken sayı toplamını aklımızda tutma yada yazma (not etme) zorluğuyla karşılaşmamış oluruz. Umarım bu sefer düşüncelerimi açıklama başarısı gösterebilmişimdir. Saygılar...
18 Oca 2010 23:31
0
Bu yönteme Atatürk yöntemi denmesinin sebebi ise Gazi Paşanın çarpmanın sağlamasını böyle yaptığı söylenmektedir. Hatta diğer işlemlerde de farklı metodlar kullandığı bilgisi mevcuttur.Umarım İnşaallah Atatürkün çıkarma bölme gibi diğer işlemler üzerinde de yaptığı pratik uygulamalar üzerinde fikir alış verişinde bulunma fırsatını elde eder ve Atatürkü pozitif ilimlere kattığı değerler yönüylede bir kez daha anlama ve tanıma imkanı buluruz... Saygılar...
18 Oca 2010 23:15
Giriş yapmamışsınız, lütfen giriş yapınız.